Reports for Ingo Drexler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Ingo Drexler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005845860, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Mountain Technology AG, in St. Gallen, CHE-101.775.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2023, Publ. 1005836265).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Drexler, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmitz-Riol, Christine, von Horgen, in Hirzel (Horgen), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kauter, Luisa, deutsche Staatsangehörige, in Oberrieden, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Honold Treuhand AG (CHE-101.313.494), in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1004926835, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Mountain Technology AG, in St. Gallen, CHE-101.775.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2020, Publ. 1004837290).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Mountain Internet AG, in St. Gallen (CHE-460.383.528), gemäss Fusionsvertrag vom 15.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 12'107'829.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'888'546.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Drexler, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kilchberg ZH].
Publication number: HR01-1004551677, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Zola Capital GmbH, in Zollikon, CHE-375.309.150, Kleindorf 12, 8702 Zollikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.01.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen an sowie die Beratung von Unternehmen allgemein und im Speziellen im Hinblick auf Durchführung, Management sowie Veräusserung von direkten und indirekten Beteiligungen an Unternehmen im Technologie-, Handels- und Dienstleistungssektor. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland direkt oder indirekt beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Lizenzen erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie in irgendeiner Form Patente, Marken, Designrechte, Urheberrechte sowie andere gewerbliche Schutzrechte erwerben, verwerten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 07.01.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Drexler, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.