Reports for Ewald Dreier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ewald Dreier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5317270, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Von Roll Schweiz AG, in Breitenbach, CH-261.3.000.010-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2009, S. 23, Publ. 5076208).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brütsch, Dr. Rudolf, von Buch SH, in Arlesheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dreier, Ewald, von Kleinlützel, in Büsserach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haberthür, Berno, von Breitenbach, in Breitenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weyl, Peter, von Ettingen, in Ettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heyd, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Egerkingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Plattner, Heiner, von Bretzwil, in Itingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2910088, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Von Roll Isola Holding AG, in Breitenbach, CH-261.3.000.010-4, Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2005, S. 12, Publ. 2872264).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven (Fremdkapital) der 'Schweizerische Isola-Werke AG', in Breitenbach (CH-261.3.000.029-2), gemäss Fusionsvertrag vom 15.06.2005 und Bilanz per 31.12.2004. Aktiven von CHF 61'555'946.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 46'274'921,-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boss, Niklaus F., von Seftigen, in Teufenthal AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänggi, Hubert, von Nunningen, in Nunningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Michael C., von Reinach BL, in Breitenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abraham, Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Roggenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Antony, Beat, von Kleinlützel, in Kleinlützel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borer, Heinz, von Erschwil, in Erschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brandes, Dr. Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Schopfheim (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brütsch, Dr. Rudolf, von Buch SH, in Arlesheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Camen, Jörg, von Riom-Parsonz, in Schwerzenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dreier, Ewald, von Kleinlützel, in Büsserach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frötscher, Heinz, von Liesberg, in Büsserach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gentile, Constant, italienischer Staatsangehöriger, in Vicques, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haberthür, Berno, von Breitenbach, in Breitenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Halbeisen, Anton, von Wahlen, in Brislach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänggi, Paul, von Grindel und Biel-Benken, in Biel-Benken, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänggi-Hänggi, Annemarie, von Nunningen, in Büsserach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hügli, Werner, von Brislach, in Brislach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klein, Dr. Hans Heiner, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng, Thomas, von Schenkon, in Breitenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nussbaumer, Patricia, von Zug und Wallisellen, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schulz, Dr. Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Oberwil BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwander, Roger, von Eptingen, in Immensee, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschopp, Rolf, von Ziefen, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wasem, Bernard, von Rüschegg, in Laufen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wechlin, Sandro, deutscher Staatsangehöriger, in Weil am Rhein (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weyl, Peter, von Ettingen, in Ettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zbinden, Rolf, von Guggisberg, in Büsserach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Schweizerische Isola-Werke, Sitz Breitenbach, Alle Arten von Materialien für elektrotechnische und andere zwecke usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.1995, S.5074).
Eingetragene Personen Geändert:
Amrein, Emil, Heimat Hergiswil NW, in Breitenbach, Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien].
Neu:
Abrahem, Reinhard, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Breitenbach, Prokurist mit Kollektiv- unterschrift zu zweien;
Dreier, Ewald, Heimat Kleinlützel, in Büsserach, Prokurist mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gentile, Constantin, Heimat Italien, in Vicques, Prokurist mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Landen- dinger, Peter, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Courtételle, Prokurist mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lemonnier;
François, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in in Courtételle, Prokurist, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lemonnier, François, Heimat Frankreich, in Frankreich (FR), Prokurist mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aerni, Marcel, heimat:
Bolken, in Reinach BL, Prokurist mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Gelöscht:
[Adler, Peter, Heimat Riedholz, in Breitenbach, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien]. [Hilde- brand, Knut, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Grandvaux, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien].