Reports for Wolfgang Drees
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Wolfgang Drees
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005815017, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Fischer Söhne AG, in Muri (AG), CHE-102.031.785, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2021, Publ. 1005259701).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Drees, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Leonberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Götz, Dr. Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Ottobrunn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jickeli, Prof. Dr. Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Menzl, Claudia, von Rapperswil-Jona, in Wangen (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sigle, Dr. Axel Bodo, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, René, von Bülach, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hentz, Thomas Alexander, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2992845, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Fischer Söhne AG, in Muri (AG), CHE-102.031.785, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2014, Publ. 1617715).
Statutenänderung:
15.07.2016. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mair, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Menzl, Claudia, von Freienbach, in Wangen (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Germann, Roland, von Wigoltingen, in Adligenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Drees, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Leonberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Götz, Dr. Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Ottobrunn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fischlin, Guido, von Morschach, in Möriken-Wildegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: 3220976, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Scintilla AG, in Solothurn, CH-260.3.000.144-6, Entwicklung, Fabrikation, Ankauf und Verkauf von Apparaten aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2005, S. 12, Publ. 3135830).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Drees, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Leonberg (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chur, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.