Reports for Mehmet Doymus
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Mehmet Doymus
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005613028, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Doymus Immobilien GmbH, in Füllinsdorf, CHE-115.023.571, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2021, Publ. 1005352182).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Doymus, Mehmet, von Basel, in Füllinsdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Doymus, Alieren, von Basel, in Bottmingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Publication number: HR02-1005566131, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Pieno GmbH, in Pratteln, CHE-201.980.260, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2021, Publ. 1005355585).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Doymus, Mehmet, von Basel, in Füllinsdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gencer, Fidan, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1005421470, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Denner Partner Hunzenschwil GmbH, in Hunzenschwil, CHE-442.618.113, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2021, Publ. 1005302199).
Firma neu:
Denner Partner Hunzenschwil GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.02.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Doymus, Mehmet, von Basel, in Füllinsdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].