Reports for Christian Dotta-Piffaretti
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Dotta-Piffaretti
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 7130438, Commercial Registry Office Zug, (170)
Dolmetsch AG, in Zug, CH-020.3.917.241-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2013, Publ. 7006490).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dotta-Piffaretti, Christian, von Airolo und Luzern, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 7006490, Commercial Registry Office Zug, (170)
Dolmetsch AG, bisher in Liestal, CH-020.3.917.241-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 01.11.2012, Publ. 6914312).
Gründungsstatuten:
22.04.1988.
Statutenänderung:
06.11.2012.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Dolmetsch SA) (Dolmetsch Ltd.).
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Graben 5, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dotta, Claudio Luca, von Airolo und Luzern, in Nuglar (Nuglar-St. Pantaleon), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küpfer, Hans Rudolf, von Basel und Lauperswil, in Reinach BL, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
LLK Revision AG (CH-280.9.004.561-7), in Liestal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Füllemann, Sascha, von Berlingen, in Winterthur, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grant Thornton AG (CH-020.3.024.585-0), in Zürich, Revisionsstelle;
Dotta-Piffaretti, Christian, von Airolo und Luzern, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schuler, Jürg, von Zürich und Galgenen, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6857736, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Dolmetsch AG, in Liestal, CH-020.3.917.241-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 29.03.2012, S. 0, Publ. 6616200).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiesner, Birgit, von Sissach, in Sissach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Musfeld Lestin, Stefanie, von Basel, in Liestal, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fries, Caroline, von Basel, in Gelterkinden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Manco, Monica, italienische Staatsangehörige, in Allschwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dotta-Piffaretti, Christian, von Airolo und Luzern, in Liestal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Dotta, Claudio Luca, von Airolo und Luzern, in Nuglar (Nuglar-St. Pantaleon), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Schuler, Jürg, von Zürich und Galgenen, in Steinhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.