Reports for Denise Dornier-Zingg
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Denise Dornier-Zingg
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005572889, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Verein Wienerberg Wohn- und Pflegehaus, in St. Gallen, CHE-107.139.303, Verein (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2021, Publ. 1005350078).
Statutenänderung:
19.05.2022.
Name neu:
Wienerberg Wohn- und Pflegehaus.
Mittel neu:
Mittel: Mitgliederbeiträge;
Einnahmen aus Pensions-, Betreuungs- und Pflegetaxen sowie anderer Dienstleistungen;
Liegenschafts- und Vermögenserträge;
Beiträge der öffentlichen Hand;
Schenkungen, Legate und sonstige Zuwendungen;
Darlehen und Kredite mit und ohne hypothekarische Belastung [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis] [bisher: Mitgliederbeiträge;
Einnahmen aus Pensions-, Betreuungs- und Pflegetaxen sowie anderer Dienstleistungen;
Liegenschafts- und Vermögenserträge;
Beiträge der öffentlichen Hand;
Schenkungen, Legate und sonstige Zuwendungen;
Darlehen und Kredite mit und ohne hypothekarische Belastung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dornier-Zingg, Denise, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felix, Hans Rudolf, von Braunau, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gonzenbach, Rudolf, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Karin, von Urdorf, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005350078, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Verein Wienerberg Wohn- und Pflegehaus, in St. Gallen, CHE-107.139.303, Guisanstrasse 19a, 9010 St. Gallen, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
27.05.2021.
Zweck:
Der Verein führt ein gemeinnütziges Wohn- und Pflegehaus mit dem Ziel, älteren Menschen ein Zuhause bis ans Lebensende mit grösstmöglicher Autonomie, Eigenverantwortung, Sicherheit und Lebensqualität zu bieten.
Mittel:
Mitgliederbeiträge;
Einnahmen aus Pensions-, Betreuungs- und Pflegetaxen sowie anderer Dienstleistungen;
Liegenschafts- und Vermögenserträge;
Beiträge der öffentlichen Hand;
Schenkungen, Legate und sonstige Zuwendungen;
Darlehen und Kredite mit und ohne hypothekarische Belastung.
Eingetragene Personen:
Gubser, Jean Pierre, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mähr, Philipp, von Walzenhausen, in St. Gallen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Biasio Marinello, Cristina, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dornier-Zingg, Denise, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felix, Hans Rudolf, von Braunau, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gmür, Pascal Erwin, von Amden, in Tuttwil (Wängi), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gonzenbach, Rudolf, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knobel, Stefan, von Glarus Süd, in Arlesheim, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Redi AG Treuhand (CHE-107.887.569), in Frauenfeld, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1004539335, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Berichtigung des im SHAB Nr. 2 vom 04.01.2019, publizierten TR-Eintrags Nr. 11'853 vom 28.12.2018 Evangelisches Schulheim Langhalde, in Gaiserwald, CHE-107.127.731, Verein (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2019, Publ. 1004534192).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dornier-Zingg, Denise, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heiniger, Martina, von Eriswil, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Martina, Heiniger];
Nef, Silvia, von Herisau, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].