Reports for Guido Doppler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Guido Doppler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004452310, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Hasdrubal AG, in Basel, CHE-104.026.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2007, Publ. 3923254).
Statutenänderung:
07.08.2018. Gemäss Erklärung vom 07.08.2018 erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision. [Bei der Statutenänderung haben die publikationspflichtigen Tatsachen keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Doppler, Guido, von Basel, in Hütten ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Copartner Revision AG, in Basel, Revisionsstelle;
Woodtli, Roland D., von Oftringen, in Sissach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burckhardt, Leonhard, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Burckhardt, Prof. Dr. Leonhard, Delegierter des Verwaltungsrates, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumann Doppler, Daniela, von Wädenswil, in Hütten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Basler Druck + Verlag AG, bdv, in B a s e l , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2001, S. 1052).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler Revisions AG, in Zug, Revisionsstelle;
Doppler, Guido, von Basel, in Hütten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwabe, Susanne, von Gais, in Binningen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Götz,Andrea, von Zizers, in Trimmis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rotaris, Gino, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rotaris, Renzo, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bühler Revisions AG, in Allschwil, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Neue Kirschgarten AG, Basel, in B a s e l, Druckprodukte usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 05.11.1999, S. 7549).
Statutenänderung:
29.02.2000.
Firma neu:
Basler Druck + Verlag AG, bdv.
Zweck neu:
Herstellung von Druckerzeugnissen aller Art und Durchführung aller direkt oder indirekt damit zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere Verlagsgeschäfte und Informatikdienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle Transaktionen des Mobilien- und Immobilienverkehrs vornehmen sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt Aktiven von CHF 684'843.46 und Passiven von CHF 598'989.83 der "Alexander Schwabe AG", in Basel, nach Massgabe von Art. 748 OR. Da die übernehmende Gesellschaft Eigentümerin sämtlicher Aktien der zu übernehmenden Gesellschaft ist, findet keine Kapitalerhöhung statt.
Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt Aktiven von CHF 745'895.98 und Passiven von CHF 645'727.51 der "Bauer Druck AG", in Basel, nach Massgabe von Art. 748 OR. Da die übernehmende Gesellschaft Eigentümerin sämtlicher Aktien der zu übernehmenden Gesellschaft ist, findet keine Kapitalerhöhung statt.
Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt Aktiven von CHF 2'374'361.57 und Passiven von CHF 1'382'660.35 der "BDV Basler Druck- und Verlagsanstalt", in Basel, nach Massgabe von Art. 748 OR. Da die übernehmende Gesellschaft Eigentümerin sämtlicher Aktien der zu übernehmenden Gesellschaft ist, findet keine Kapitalerhöhung statt.
Mitteilungen an die Aktionäre neu:
Eingeschriebene Briefe oder Zustellung gegen Empfangsbescheinigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwabe, Carl Alexander, von Basel, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates und Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Doppler, Guido, von Basel, in Hütten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sigrist, Marc, von Sigriswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lippuner, Beat, von Grabs, in Unterentfelden, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Pascale Herta, von Binningen, in Therwil, Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bauer, Peter, von Basel, in Binningen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bohler, Marie-Claire, von Sissach, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Leu, Markus, von Huttwil, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schellenberg, Sandra, von Basel, in Reinach BL, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schwabe, Susanne, von Gais, in Binningen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zaugg, Kurt, von Eggiwil, in Allschwil, mit Kollektivprokura zu zweien.