Reports for Jon Dolf
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jon Dolf
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005151532, Commercial Registry Office Graubünden
Heinrich Schwendener-Stiftung, in Sils im Domleschg, CHE-104.007.929, Stiftung (SHAB Nr. 66 vom 07.04.2021, Publ. 1005142466).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bener, Dr. Hans-Rudolf, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Sachwalter;
Dolf, Jon, von Muntogna da Schons, in Domat/Ems, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Sachwalter.
Publication number: HR02-1005069017, Commercial Registry Office Graubünden
Heinrich Schwendener-Stiftung, in Sils im Domleschg, CHE-104.007.929, Stiftung (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2020, Publ. 1004995675).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bener, Dr. Hans-Rudolf, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Sachwalter;
Claus-Bertogg, Claudia, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Sachwalter;
Dolf, Jon, von Muntogna da Schons, in Domat/Ems, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Sachwalter;
Meuli, Christian, von Rheinwald, in Davos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Sachwalter.
Publication number: 2945037, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Heinrich Schwendener Stiftung, in Sils im Domleschg, CHE-104.007.929, Stiftung (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2015, Publ. 2059895).
Name neu:
Heinrich Schwendener-Stiftung. [Namensänderung im Sinne einer Berichtigung des im SHAB Nr. 218 vom 08.11.2012 publizierten TR-Eintrags Nr. 4491 vom 05.11.2012].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dolf, Jon, von Mathon, in Domat/Ems, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Flims];
Huber, Erich, von Stäfa, in Sils im Domleschg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.