Reports for Maurus Dörig
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Maurus Dörig
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004630572, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
Appenzeller BIO-Kräuter GmbH, in Rüte, CHE-356.957.650, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2015, S.0, Publ. 2379449).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dörig, Maurus, von Appenzell, in Appenzell Eggerstanden (Rüte), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dörig-Eyacher, Petra, von Appenzell und Eriz, in Appenzell Eggerstanden (Rüte), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2404603, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
Postplatz Festival GmbH, in Rüte, CHE-402.623.941, Neuhüsli 17, 9050 Appenzell Eggerstanden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.09.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation und Durchführung von gesellschaftlichen Veranstaltungen und Anlässen, insbesondere des Postplatz Festival Appenzell. Die Gesellschaft kann alle mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängenden Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann sich auch an anderen Gesellschaften beteiligen, Grundeigentum erwerben und veräussern und Kapitalanlagen aller Art halten und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich. Mit Erklärung vom 22.09.2015 wurde auf eine eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rechsteiner, Adelheid, von Appenzell, in Appenzell Meistersrüte (Appenzell), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Birrer, Martin, von Entlebuch, in St. Gallen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Dörig, Maurus, von Appenzell, in Appenzell Eggerstanden (Rüte), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2379449, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
Appenzeller BIO-Kräuter GmbH, in Rüte, CHE-356.957.650, Neuhüsli 17, 9050 Appenzell Eggerstanden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.09.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt BIO-Kräuter im Appenzellerland anzubauen und zu verarbeiten und diese wie auch Pflanzen und Gartenaccessoires zu handeln. Im weiteren hat sie zum Zweck, Menschen mit Beeinträchtigung oder Unterstützungsbedarf eine sinnstiftende und selbstwerterhaltende Beschäftigung in stabilen Strukturen tage- oder projektweise mit professioneller Betreuung und Begleitung anzubieten und nach Möglichkeit deren Wiederintegration in die Arbeitswelt in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft zu fördern und das Wohlbefinden und die Lebensqualität dieser Menschen wirksam zu verbessern. Die Gesellschaft kann alle mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängenden Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann sich auch an anderen Gesellschaften beteiligen, Grundeigentum erwerben und veräussern und Kapitalanlagen aller Art halten und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich. Mit Erklärung vom 15.09.2015 wurde auf eine eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Dörig-Eyacher, Petra, von Appenzell und Eriz, in Appenzell Eggerstanden (Rüte), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Dörig, Maurus, von Appenzell, in Appenzell Eggerstanden (Rüte), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.