Reports for Josef Dittli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Josef Dittli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005802118, Commercial Registry Office Berne, (36)
curafutura - Die innovativen Krankenversicherer, in Bern, CHE-329.365.671, Verein (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2022, Publ. 1005496862).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dittli, Josef, von Attinghausen, in Attinghausen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyer, Jodok, von Visp, in Visp, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graber, Konrad, von Kriens und Grossdietwil, in Kriens, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüeger, Bernard, von Trüllikon, in Hergiswil NW, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005781570, Commercial Registry Office Zug, (170)
Triaplus AG, in Zug, CHE-316.684.598, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2023, Publ. 1005649564).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunnschweiler, Christina, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnyder, Alfons Beat, von Root, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dittli, Josef, von Attinghausen, in Attinghausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heussi, Ursula, von Glarus Nord, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Penssler, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Freienstein-Teufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rindlisbacher, Margrit, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005149783, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pensionskasse Accu Oerlikon, in Zürich, CHE-109.743.214, Stiftung (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2017, Publ. 3826855).
Name neu:
Pensionskasse Accu Oerlikon in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 11.02.2021 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegner, Stephan, von Lachen, in Unterengstringen, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zurbriggen, Odilo, von Saas-Grund, in Trin, Vizepräsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dittli, Josef, von Attinghausen, in Attinghausen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huber, Erika, von Wolfhalden, in Lindau, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].