Reports for Sepp Dietrich
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Sepp Dietrich
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004553118, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Stiftung KARIBU Kinderhilfe, in Freienbach, CHE-113.916.587, Stiftung (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2017, Publ. 3352253).
Urkundenänderung:
27.10.2018.
Organisation neu:
[gestrichen: Organisation: Stiftungsrat von 3 bis 7 Mitgliedern und Revisionsstelle]. [Weitere Urkundenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietrich, Sepp, von Vilters-Wangs, in Vilters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
CONSURA Treuhand AG (CH-020.3.905.926-7), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niedermann, Beno Leo, von Niederbüren, in Oberuzwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziltener, Anton, von Bischofszell, in Rorschach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Progressia Wirtschaftsprüfung AG (CHE-106.046.662), in Freienbach, Revisionsstelle.
Publication number: 4199210, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Stiftung KARIBU Kinderhilfe, in Freienbach, CH-130.7.012.880-6, bei Dr. Guido Kümin, Schlöfflistrasse 19, 8832 Wilen SZ, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
7.11.2007.
Zweck:
Gemeinnützige Stiftung mit Unterstützungsleistungen zu folgenden Zwecken: Linderung und Vermeidung menschlicher Not;
Fürsorge für Kinder und Jugendliche, Kranke, Invalide;
Ausbildung, Fortbildung und Förderung von minderbemittelten, vorwiegend jüngeren Menschen;
es können Zuwendungen an Spitäler, Schulen, Waisen- und Schülerwohnheime, die Finanzierung von Betriebsdefiziten derartiger Institutionen sowie die Ausrichtung von Schulgeldern vorgenommen werden;
kann Rechtsgeschäfte tätigen sowie sich an Institutionen beteiligen.
Aufsichtsbehörde:
pendent.
Organisation:
Stiftungsrat von 3 bis 7 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Kümin, Dr. Guido, von Wollerau, in Wilen SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kümin, Verena, von Wollerau, in Wilen SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wild, Josef Albert, von Appenzell, in Rom (IT), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Dietrich, Sepp, von Vilters-Wangs, in Vilters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Richter, Michael Alfred Rüdiger, von Zürich, in Samstagern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
König, Hans Rudolf, von Zürich, in Erlenbach ZH, Revisionsstelle.
Publication number: 3998162, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Verein International School Rheintal, Liechtenstein - St. Gallen - Vorarlberg, in Buchs SG, CH-320.6.051.377-5, der Verein bezweckt den Aufbau und Betrieb der International School Rheintal, Liechtenstein - St. Gallen - Vorarlberg, Verein (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2002, S. 8, Publ. 418138).
Statutenänderung:
1.09.2006.
Mittel neu:
Schulgelder, Mitgliederbeiträge, freiwillige Beiträge der Mitglieder, Beiträge von Stiftungen und Unternehmen, Beiträge der öffentlichen Hand, Erträge aus Veranstaltungen, freiwillige Zuwendungen sowie gewinnbringende Anlage des Vereinsvermögens. [bisher: Mittel: Schulgelder, Mitgliederbeiträge, Beiträge von Stiftungen, Beiträge der öffentlichen Hand, Erträge aus Veranstaltungen und besonderen Vereinsaktionen, freiwillige Zuwendungen sowie gewinnbringende Anlage des Vereinsvermögens.].
Organisation neu:
Mitgliederversammlung, Board (Vorstand) von mindestens 3 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beck, Josef, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Planken (FL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietrich, Sepp, von Vilters-Wangs, in Vilters (Vilters-Wangs), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hanselmann, Ernst, von Sennwald, in Buchs SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tinner, Roger, von Sennwald, in Diepoldsau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Michaela, österreichische Staatsangehörige, in Feldkirch (A), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Apostolopulos, Petra, von Lüsslingen, in Buchs SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köhl, Kurt, von Chur, in Lachen SZ (Lachen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Längle, Oswin, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornbirn (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Balgach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Poll, Eric, niederländischer Staatsangehöriger, in Eggersriet, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Quaderer, Rita, liechtensteinische Staatsangehörige, in Schaan (LI), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Risch, Klaus, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutcliffe, Meg, australische Staatsangehörige, in Adliswil, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].