Reports for Martin Dietrich
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Dietrich
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005126847, Commercial Registry Office Berne, (36)
LANDI Gampelen, Genossenschaft, in Gampelen, CHE-107.187.696, Genossenschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2019, Publ. 1004618703).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietrich, Martin, von Gampelen, in Gampelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gäumann, Andreas, von Häutligen, in Erlach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eggimann, Thomas, von Gondiswil, in Gampelen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2410241, Commercial Registry Office Berne, (36)
LANDI Gampelen, Genossenschaft, in Gampelen, CHE-107.187.696, Genossenschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2011, Publ. 6076882).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mouttet, Peter, von Mervelier, in Gampelen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gyger, Matthias, von Gampelen, in Gampelen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Ulrich, von Brüttelen, in Gals, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gäumann, Andreas, von Häutligen, in Erlach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Käch Pitt, Susanne, von Gampelen, in Gampelen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Dietrich, Martin, von Gampelen, in Gampelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häberli, Hans Peter, von Münchenbuchsee, in Cudrefin, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwab, Matthias, von Gals, in Gals, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wenger, Nadja, von Lüscherz, in Lüscherz, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3207856, Commercial Registry Office Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Gampelen, in Gampelen, CH-073.5.001.275-4, wirtschaftliche Förderung der angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe, Genossenschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2002, S. 4, Publ. 761772).
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Gampelen in Liquidation. Auflösung der Genossenschaft durch Beschluss der Generalversammlung vom 17.11.2005.
Liquidationsdomizil:
c/o Susanne Käch Pitt, Islerenhölzli 291, 3236 Gampelen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietrich-Schwager, Fritz, von Gampelen, in Gampelen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietrich-Engelmann, Alfred, von Gampelen, in Gampelen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gutmann, Erwin, von Vinelz, in Gampelen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dietrich, Martin, von Gampelen, in Gampelen, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käch Pitt, Susanne, von Gampelen, in Gampelen, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Käch-Pitt, Susanne, Präsidentin und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].