Reports for Margrit Dieterle
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Margrit Dieterle
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2721519, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Schweizerischer evangelisch-landeskirchlicher Verein für das Kurhaus Bella-Lui, Montana, in Aarau, CHE-100.533.320, Verein (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2010, Publ. 5684504).
Statutenänderung:
23.11.1991. [Nachtrag des Statutendatums zum im SHAB Nr. 24 vom 06.02.1992 publizierten Tagesregistereintrag Nr. 491 vom 27.01.1992.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäggi, Paul, von Rothrist, in Oberhof, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hochstrasser, Therese, von Densbüren, in Seon, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nyffeler, René, von Huttwil, in Veyras, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hinderling, Ernst, von Basel, in Bottmingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfister, Hansrudolf, von Basel, in Möriken-Wildegg, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dieterle, Margrit, von Basel, in Oberentfelden, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.