Reports for Andries Willy Diener
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Andries Willy Diener
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005927105, Commercial Registry Office Zurich, (20)
"Flamberg-Stiftung", in Zürich, CHE-109.097.584, Stiftung (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2022, Publ. 1005513325).
Domizil neu:
c/o Finanz-Treuhand AG, Dufourstrasse 90, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diener, Andries, von Zürich, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Karrer, Julian, von Teufenthal AG, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Finsterwald, Markus, von Brugg, in Birmensdorf ZH, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rühl, Thomas, von Stocken-Höfen, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Niederstocken, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Elsener, Fabio, von Zug, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebi, Donald, von Heimiswil, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Felix, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiterle, Adrian, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005807940, Commercial Registry Office Zurich, (20)
D&S Green Property Holding AG, in Zollikon, CHE-116.051.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2010, S.36, Publ. 5959742).
Firma neu:
D&S Green Property Holding AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Gemäss Erklärung vom 18.07.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.07.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diener, Andries Willy, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liu, Yongyan, von Erlenbach ZH, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschopp, Rudolf, von Knutwil, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CH-035.9.003.690-9), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Syz, Juerg Martin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004775218, Commercial Registry Office Zurich, (20)
DIENER AG Bauunternehmung, in Zürich, CHE-105.813.703, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2017, Publ. 3743689).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diener, Andries, von Zürich, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herrliberg];
Diener Frank, Isabel, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].