Reports for Dietger Dickmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dietger Dickmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005808030, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schweizerischer Spendenhilfsdienst AG, in Zürich, CHE-203.124.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2022, Publ. 1005526736).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dickmann, Dietger, deutscher Staatsangehöriger, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Dickmann, Marianne, deutsche Staatsangehörige, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mangiaracina Arn, Antonina, von Au (SG), in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sigrist, Karin, von Horw, in Emmen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005526736, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schweizerischer Spendenhilfsdienst AG, in Uitikon, CHE-203.124.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2021, Publ. 1005295278).
Statutenänderung:
14.07.2022.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Fuchsiastrasse 10, 8048 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gantenbein, Marcel, von Grabs, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dickmann, Dietger, deutscher Staatsangehöriger, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wollerau].
Publication number: 3636243, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schweizerischer Spendenhilfsdienst AG, in Uitikon, CHE-203.124.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2017, Publ. 3613399).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gantenbein, Marcel, von Grabs, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dickmann, Dietger, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].