Reports for Prof. Dr. Walter Dettling
Mandates
Results for the name Prof. Dr. Walter Dettling
Newest SOGC notifications: Prof. Dr. Walter Dettling
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005894415, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Visilize GmbH, in Basel, CHE-345.221.510, Erikastrasse 8, 4057 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.11.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung und Vertrieb von Software sowie die Erbringung von Dienstleistungen, welche der verständlichen Vermittlung von anspruchsvollen und gesellschaftlich relevanten Sachverhalten und Themen dienen. Sie kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen fpr eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 30'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 17.11.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Dettling, Prof. Walter, von Lauerz, in St. Louis (FR), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Breitler, Thomas, von Basadingen-Schlattingen, in Twann-Tüscherz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 5721444, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Inotech Biotechnologies Ltd, in Basel, CH-400.3.003.607-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2010, S. 7, Publ. 5499642).
Firma neu:
Inotech Biotechnologies Ltd in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.06.2010 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Dr. Jürg, von Winterthur, in Innsbruck (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dettling, Dr. Walter, von Lauerz, in Huningue (FR), Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Häuptli, Dr. Matthias, von Basel, in Basel, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4899562, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Vivendy Therapeutics Ltd., in Basel, CH-270.3.013.714-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2009, S. 9, Publ. 4836830).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dettling, Dr. Walter, von Lauerz, in Huningue (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valerio, Dr. Domenico, niederländischer Staatsangehöriger, in Oegstgeest (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ries, Dr. Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Nenzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].