Reports for Primus Deragisch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Primus Deragisch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005108976, Commercial Registry Office Graubünden
Associaziun libra da consum Tujetsch, in Tujetsch, CHE-105.767.836, Genossenschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2020, Publ. 1004831836).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deragisch, Primus, von Tujetsch, in Sedrun (Tujetsch), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Solida Treuhand AG (CHE-101.838.549), in Tujetsch, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sinock, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Tujetsch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
conversa.gr treuhand ag (CHE-477.140.336), in Tujetsch, Revisionsstelle.
Publication number: 1367855, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Associaziun libra da consum Tujetsch, in Tujetsch, CHE-105.767.836, Genossenschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2013, Publ. 1019265).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berther, Cornelia, von Tujetsch und Turbenthal, in Rueras (Tujetsch), Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Soliva, Emil, von Tujetsch, in Oberrieden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deragisch, Primus, von Tujetsch, in Sedrun (Tujetsch), Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Revibünden GmbH (CHE-114.320.279), in Chur, Revisionsstelle [bisher: Revibünden GmbH (CH-350.4.002.293-1)].
Publication number: 6973078, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Associaziun libra da consum Tujetsch, in Tujetsch, CH-350.5.000.048-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2009, S. 8, Publ. 5247394).
Statutenänderung:
25.06.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berther-Giossi, Conrad, von Tujetsch, in Rueras (Tujetsch), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Berther-Oberholzer, Baseli, von Tujetsch, in Rueras (Tujetsch), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deflorin, Meinrad, von Tujetsch, in Sedrun (Tujetsch), Verwalter, mit Einzelunterschrift;
Deragisch, Primus, von Tujetsch, in Sedrun (Tujetsch), Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Reto, von Tujetsch, in Sedrun (Tujetsch), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cavegn, Corsin, von Tujetsch, in Rueras (Tujetsch), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berther, Cornelia, von Tujetsch und Turbenthal, in Rueras (Tujetsch), Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.