Reports for Aline Renée Dénéréaz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Aline Renée Dénéréaz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006133357, Commercial Registry Office Zug, (170)
ZealCo AG, in Zug, CHE-362.984.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2022, Publ. 1005564107).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dénéréaz, Aline, von Chardonne, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Züger, Jorge, von Altendorf, in Rüti (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1006108801, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Petel AG (Petel SA) (Petel Ltd), in Zürich, CHE-449.489.124, Olgastrasse 10, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.08.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und das Management von Projekten in den Bereichen digitale Werbung und Online-Marketing. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 12.08.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Shterzer, Gil, bulgarischer Staatsangehöriger, in Belmont-sur-Lausanne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Aline Dénéréaz;
Tamir Shterzer, Adi Kami, israelische Staatsangehörige, in Belmont-sur-Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Aline Dénéréaz;
Dénéréaz, Aline, von Chardonne, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005891918, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Reach Group Switzerland AG, in Luzern, CHE-340.379.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2022, Publ. 1005627767).
Firma neu:
Reach Group Switzerland AG in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15.11.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Dr. Andreas, von Röthenbach im Emmental, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dénéréaz, Aline, von Chardonne, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.