Reports for Songül Demirçi-Ciftci
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Songül Demirçi-Ciftci
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005939923, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
S. Demirci Sierre Gare GmbH, mit Sitz in Luzern, in Luzern, CHE-412.298.529, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2019, Publ. 1004577955).
Firma neu:
S. Demirci Sierre Gare GmbH, mit Sitz in Luzern in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 21.12.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morand, Olivier, von Riddes, in Riddes, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Markus Andreas, von Niederbipp, in Courrendlin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Demirçi-Ciftci, Songül, von Vétroz, in Vétroz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 45'000.00 [bisher: in Sion, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005931524, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
S. Demirci Aigle GmbH, mit Sitz in Luzern, in Luzern, CHE-464.037.002, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2022, Publ. 1005553135).
Firma neu:
S. Demirci Aigle GmbH, mit Sitz in Luzern in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 21.12.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mongelli, Nicola, italienischer Staatsangehöriger, in Fribourg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gogniat, Michel Philippe Bernard, von Lajoux (JU), in Prez, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Demirçi-Ciftci, Songül, von Vétroz, in Vétroz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 45'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR01-1005589124, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
S. Demirci Sion Gare GmbH, mit Sitz in Luzern, in Luzern, CHE-282.686.309, c/o Telan AG, Murbacherstrasse 37, 6003 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.10.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung und den Betrieb des Coop Pronto-Shops der Coop Mineraloel AG in Sion. Sie kann Agenturen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie überhaupt jede Tätigkeit ausüben, die geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, insbesondere auch Beteiligungen, Immobilien und immaterielle Schutzrechte erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann Finanzierungen für sich und Dritte vornehmen sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Stammkapital:
CHF 50'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, von der Coop Mineraloel AG, in Allschwil (CHE-108.095.223), das gesamte Verkaufsinventar des Coop Pronto-Shops in Sion gemäss einem noch zu erstellenden Inventar zu einem Maximalpreis von CHF 150'000.00 zu erwerben. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail. Beim Stammanteil von CHF 5'000.00 handelt es sich um einen Stimmrechtsstammanteil. Gemäss Erklärung der Gründer vom 18.10.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Demirçi-Ciftci, Songül, von Vétroz, in Vétroz, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 45'000.00;
Coop Mineraloel AG (CHE-108.095.223), in Allschwil, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 (Stimmrechtsstammanteil);
Mongelli, Nicola, von Fribourg, in Conthey, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CHE-400.489.838), in Zürich, Revisionsstelle;
Gogniat, Michel Philippe Bernard, von Lajoux (JU), in Prez, mit Kollektivunterschrift zu zweien.