Reports for Hüseyin Demir
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Hüseyin Demir
Newest SOGC notifications: Hüseyin Demir
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005875165, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
HSL Isolierungen GmbH, in Dulliken, CHE-340.197.258, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2023, Publ. 1005765063).
Statutenänderung:
25.10.2023.
Firma neu:
HSL Gastronomie GmbH.
Sitz neu:
Derendingen.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 5, 4552 Derendingen.
Zweck neu:
Betrieb von Gastwirtschaftsbetrieben, Take Aways und Hauslieferdiensten sowie Erbringen von Beratungs- und anderen Dienstleistungen im Bereich Gastronomie. Kann zudem Dienstleistungen im Bereich Projektierung und Ausführung von Spengler-, Isolations- und Brandschutzarbeiten und aller weiteren damit zusammenhängenden Arbeiten erbringen und betreibt Handel mit Waren aller Art, kann ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Demir, Hüseyin, von Dulliken, in Dulliken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gökalp, Turac, türkischer Staatsangehöriger, in Derendingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Demir, Cafer, türkischer Staatsangehöriger, in Derendingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005765063, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
HSL Isolierungen GmbH, in Dulliken, CHE-340.197.258, Buchenweg 11, 4657 Dulliken, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.06.2023.
Zweck:
Projektierung und Ausführung von Spengler-, Isolations- und Brandschutzarbeiten sowie Erbringung von allen damit zusammenhängender Dienstleistungen und weiteren Bauarbeiten, ausserdem Führen von Gastronomiebetrieben, Ausführen von Transporten sowie Handel mit Fahrzeugen und Waren aller Art. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, ferner im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 05.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Demir, Hüseyin, von Dulliken, in Dulliken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 3608005, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
NurZe GmbH, in Olten, CHE-273.567.522, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2014, Publ. 1687387).
Statutenänderung:
21.06.2017.
Zweck neu:
Führen von Gastronomiebetrieben, Ausführen von Transporten, Bau- und Baunebenarbeiten, namentlich technische Isolationen sowie Handel mit Kleidern, Accessoires und Waren aller Art. Kann Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte, Beteiligungen an anderen Unternehmungen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten, vermitteln und verkaufen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Demir, Hüseyin, von Dulliken, in Dulliken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Olten].