Reports for Eddy Délétroz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Eddy Délétroz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3983235, Commercial Registry Office Valais, (626)
Société coopérative de Boulangerie PKB d'Ayent, à Ayent, CHE-108.056.973, société coopérative (No. FOSC 153 du 10.08.2017, Publ. 3690287).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Morard, Daniel, de Ayent, à Ayent, président, avec signature collective à deux;
Bétrisey, Pierrot, de Ayent, à Ayent, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Dussex, Jean, de Ayent, à Ayent, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Aymon, Freddy, de Ayent, à Arbaz, administrateur, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: membre, sans droit de signature];
Délétroz, Eddy, de Ayent, à Ayent, administrateur, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: membre, sans droit de signature];
Fardel, Marie-Elise, de Ayent, Icogne et Lens, à Ayent, administratrice et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: membre et secrétaire, avec signature collective à deux];
Morard, Maria Fabienne Brigitte, dite Brigitte, de Ayent, à Ayent, administratrice, avec signature collective à deux avec le président.
Publication number: 1204263, Commercial Registry Office Valais, (626)
DM Automobiles Délétroz & Morard, à Conthey, CHE-100.709.731, société en nom collectif (No. FOSC 64 du 02.04.1992, p. 1488).
Nouvelle raison de commerce:
DM Automobiles Délétroz & Morard, en liquidation.
Adresse de liquidation:
c/o Eddy Délétroz, Route de Professon 5, 1966 Blignoud/Ayent. La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 01.12.2003.
Inscription ou modification de personne(s):
Délétroz, Eddy, de Ayent, à Ayent, associé et liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: à Blignoud (Ayent), associé avec signature individuelle];
Morard, Pierre-Alain, de Ayent, à Genolier, associé et liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: associé avec signature individuelle].
Publication number: 6398842, Commercial Registry Office Valais, (626)
Société coopérative de Boulangeries et moulins Agricoles d'Ayent, à Ayent, CH-626.5.002.291-0, société coopérative (No. FOSC 128 du 05.07.2007, p. 24, Publ. 4010178).
Modification des statuts:
21.05.2010.
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative de Boulangerie et Moulin Agricole d'Ayent.
Nouvelles communications:
Communication aux associés: BO et, lorsque la loi l'exige, la FOSC.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Praplan, Gilles, de Ayent, à Ayent, membre du conseil, sans droit de signature;
Constantin, François, de Ayent, à Ayent, membre du conseil, sans droit de signature;
Praplan, Gilles, de Ayent, à Ayent, président du conseil, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Morard, Daniel, de Ayent, à Ayent, président, avec signature collective à deux;
Délétroz, Eddy, de Ayent, à Ayent, membre, sans droit de signature;
Fardel, Marie-Elise, de Ayent, Lens et Icogne, à Ayent, membre et secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: de Ayent]. Selon déclaration du 25.07.2011, il est renoncé à un contrôle restreint. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].