Reports for Mario Del Cimmuto
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Mario Del Cimmuto
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5244046, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Agenzia Capital SA, in Zürich, CH-020.3.003.496-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2006, S. 22, Publ. 3218984).
Statutenänderung:
07.08.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Erstellung, Vermittlung, Bewirtschaftung und Veräusserung von Liegenschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- wie auch im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. .
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bacchetta, Marco Luigi Giovanni, von Massagno, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kratter Treuhand & Consulting, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Del Cimmuto, Mario, italienischer Staatsangehöriger, in Uitikon, Geschäftsführer und Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Zürich, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Agenzia Capital SA, in Zürich , Aktiengesellschaft (SHAB Nr.47 vom 9.3.1993 S.1146).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Coin Reisen, Versicherungen und Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Del Cimmuto, Mario, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Parade Treuhand und Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.