Reports for Alexandre Debons
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Alexandre Debons
Newest SOGC notifications: Alexandre Debons
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006094175, Commercial Registry Office Valais, (621)
FC COMPOSITE Sàrl, à Orsières, CHE-168.273.066, société à responsabilité limitée (No. FOSC 108 du 06.06.2024, Publ. 1006050300).
Modification des statuts:
28.05.2024. 28.05.2024.
Nouvelle raison sociale:
ALPS-BIKE Sàrl.
Nouveau capital social:
CHF 100'000.00 [précédemment: CHF 21'000.00].
Nouveaux faits qualifiés:
compensation partielle d'une créance de CHF 74'370.00 [créance compensante] à hauteur de CHF 22'600.00 [créance compensée], en échange de 226 parts sociales de CHF 100.00 imputées sur le nouveau capital;
compensation partielle d'une créance de CHF 60'000.00 [créance compensante] à hauteur de CHF 37'400.00 [créance compensée], en échange de 374 parts sociales de CHF 100.00 imputées sur le nouveau capital.
Inscription ou modification de personne(s):
Consol, Paolo, citoyen italien, à Orsières, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 510 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle, pour 136 parts sociales de CHF 100.00];
Debons Armand SA (CHE-241.720.742), à Martigny, associée, pour 190 parts sociales de CHF 100.00;
GAILLARD GROUP Sàrl (CHE-395.708.984), à Orsières, associée, pour 300 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 74 parts sociales de CHF 100.00];
Gaillard, Samuel, de Orsières, à Riddes, président des gérants, avec signature collective à deux avec Paolo Consol [précédemment: président des gérants, avec signature individuelle];
Debons, Alexandre, de Savièse, à Martigny, gérant, avec signature collective à deux avec Paolo Consol.
Publication number: HR02-1005835487, Commercial Registry Office Valais, (621)
Debons Armand SA, à Martigny, CHE-241.720.742, société anonyme (No. FOSC 208 du 28.10.2019, Publ. 1004746623).
Nouvelle adresse:
Avenue du Grand-St-Bernard 81b, 1920 Martigny.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Debons Arlettaz, Séverine, de Savièse, à Martigny, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Debons, Alexandre, de Savièse, à Martigny, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature collective à deux].
Publication number: HR02-1005724430, Commercial Registry Office Valais, (621)
DEBONS ARCHITECTURE SA, à Martigny, CHE-112.699.482, société anonyme (No. FOSC 54 du 17.03.2023, Publ. 1005703516).
Inscription ou modification de personne(s):
Debons, Alexandre, de Savièse, à Martigny, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle].