Reports for Guillaume Emmanuel de La Ville
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Guillaume Emmanuel de La Ville
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004715676, Commercial Registry Office Zug, (170)
EZPADA AG, in Zug, CHE-110.624.390, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2019, Publ. 1004696367).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de La Ville, Guillaume Emmanuel, von Veyrier, in Veyrier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6026000, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Castor Energy SA, bisher in Genève, CH-660.1.578.009-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2010, S. 14, Publ. 5771546).
Gründungsstatuten:
29.06.2009.
Statutenänderung:
27.01.2011.
Firma neu:
Gunvor (Schweiz) AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Gunvor (Schweiz) Ltd)(Gunvor (Schweiz) SA).
Sitz neu:
Sarnen.
Domizil neu:
Lindenhof 6, 6060 Sarnen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen jeder Art im In- und Ausland. (Nebenzwecke siehe Statuten).
Aktienkapital:
CHF 5'096'700.00.
Liberierung:
CHF 5'096'700.00.
Aktien:
509'670 Namenaktien zu CHF 10.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Sacheinlage gemäss Vertrag vom 29.06.2009 der Gesamtheit der Aktien der Castor Petroleum Ltd., in Genf (CH-660.2.734.005-4), somit 509'670 Namenaktien zu CHF 10 zum Preis von CHF 5'096'700, wofür 509'670 Namenaktien zu CHF 10 ausgegeben wurden (wie bisher).
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an Aktionäre sollten schriftlich (Brief, Telefax und E-Mail) erfolgen. Gemäss Verwaltungsratserklärung vom 29.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Legge, Timothy, britischer Staatsangehöriger, in Bardonnex, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Orti Baneras, Jose Miguel, spanischer Staatsangehöriger, in Lancy, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de la Ville, Guillaume, französischer Staatsangehöriger, in Veyrier, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Goetsch, Freddy, von Bürglen , in Bogis-Bossey, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roks, Christelle, von Thônex, in Thônex, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Taylor, Kevin, britischer Staatsangehöriger, in Meyrin, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schurink, Jeroen, von Collex-Bossy, in Thônex, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Auer, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Bernex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imfeld, Adriano, von Lungern, in Sarnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.