Reports for Nils de Kalbermatten
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Nils de Kalbermatten
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004831073, Commercial Registry Office Valais, (626)
Fondation Dr René Liechti, à Sion, CHE-109.646.597, fondation (No. FOSC 250 du 27.12.2018, Publ. 1004531519).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
de Kalbermatten, Nils, de Sion, à Sion, membre du conseil de fondation et trésorier, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Marti, René Andreas, de Aarwangen, à Reinach (BL), membre du conseil de fondation, trésorier, avec signature collective à deux.
Publication number: 4355175, Commercial Registry Office Valais, (626)
Fondation Dr René Liechti, précédemment à Lausanne, CHE-109.646.597, fondation (No. FOSC 126 du 02.07.2010).
Modification de l'acte de fondation:
30.11.2017.
Nouveau siège:
Sion.
Nouvelle adresse:
c/o Roux & Associés SA, Espace des Remparts 10, 1950 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Boitzy, Alexandre, de Troistorrents, à Lutry, membre du conseil de fondation, trésorier, avec signature collective à deux;
de Kalbermatten, Fabienne, de Sion, à Sion, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
de Kalbermatten, Nils, de Sion, à Sion, membre du conseil de fondation et trésorier, avec signature collective à deux;
Kamber, Arthur, de Gunzgen, à Lisbonne (PT), président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: à Nyon];
Javet, Blaise, de Mont-Vully, à Meinier, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.