Reports for Alexandre de Couët
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Alexandre de Couët
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005051897, Commercial Registry Office Zug, (170)
KHK ANIMALLOGO GMBH, in Cham, CHE-100.659.257, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2017, Publ. 3684901).
Statutenänderung:
26.11.2020.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fretz, Béatrice, von Bottenwil, in Cham, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
de Couët, Alexandre, von Zürich, in Zug, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 2828051, Commercial Registry Office Zurich, (20)
IMTEC AG, in Fällanden, CHE-102.344.379, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2010, S. 24, Publ. 5753978).
Statutenänderung:
05.04.2016.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Gartenstrasse 19, 8002 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit sowie die Übernahme von Vertretungen für technische Waren sowie Unternehmensberatung und hier insbesondere die Rekrutierung von oberem Kader und Spezialisten sowie Strategieerarbeitung, Beratung, Vermittlung und Ausführung von Kauf und Verkauf von Firmen und Gesellschaften. Die Gesellschaft kann ebenfalls im Bereich der kommerziellen Fotografie, Vermietung von Liegenschaften Dritter, der Beratung und Konzipierung von IT Projekten, Webdesign, Druckvorlagengestaltung, Marketing und Kommunikation sowie Grafik und Design tätig sein. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Couët, Alexandre, von Zürich, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: de Couet, Alexander, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Klebon, Silvia, deutsche Staatsangehörige, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3996104, Commercial Registry Office Zug, (170)
Technosearch AG(Technosearch SA) (Technosearch Ltd), bisher in Zürich, CH-020.3.925.993-7, Vermittlung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2002, S. 26, Publ. 540126).
Gründungsstatuten:
06.06.1990.
Statutenänderung:
08.06.2007.
Firma neu:
POTTSCOAL AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 9, 6340 Baar.
Zweck neu:
Vermögensverwaltung von eigenem Vermögen sowie Handel mit festen Brennstoffen;
kann Immobilien, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und verwerten, sich an Handels-, Finanz-, Industrie- und anderen Unternehmungen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 250'000.00.
Liberierung:
CHF 250'000.00.
Aktien neu:
500 Inhaberaktien zu CHF 500.00. [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 500.00].
Qualifizierte Tatbestände:
CHF 200'000.-- durch Verrechnung liberiert (wie bisher).
Publikationsorgan:
SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Couët, Madeleine, von Zürich, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gröbly, Walter, von St. Gallen und Oberuzwil, in Aeugst am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Couët, Alexandre, von Zürich, in Risch, Direktor, mit Einzelunterschrift;
M. Hegglin Treuhand AG, in Oberägeri, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freiberg, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Eisenach (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, André Werner, von Zeihen, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bär, Peter, von Vordemwald, in Aeschlen ob Gunten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Züllig & Partner Treuhand AG, in Baar, Revisionsstelle.