Reports for Jean David
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Jean David
Newest SOGC notifications: Jean David
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006066376, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Galerie Walu AG, in Basel, CHE-104.936.361, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2021, Publ. 1005190661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichele, Donovan, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
David, Jean, von Riehen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004560612, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hammer Logistics GmbH, in Zürich, CHE-397.677.662, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2016, Publ. 2925209).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichele, Donovan, von Basel, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Marty, Patrik, von Unteriberg, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
David, Jean, von Riehen, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 3744447, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Galerie Walu AG, bisher in Zürich, CHE-104.936.361, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2016).
Statutenänderung:
08.08.2017.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
St.Jakobs-Str. 59, 4052 Basel. Mit Erklärung vom 25.08.2017 wurde das Vorliegen der Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision erneut bestätigt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
David, Jean, von Riehen, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Eichele, Donovan, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.