Reports for Luca D'Ambrosio
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Luca D'Ambrosio
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006035367, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Swissbreeze GmbH, in Winterthur, CHE-419.678.531, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2017, S.0, Publ. 3519901).
Statutenänderung:
02.05.2024.
Sitz neu:
Wallisellen.
Domizil neu:
Südstrasse 8, 8304 Wallisellen. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krähenmann, Moritz, von Aadorf, in Winterthur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 116 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
D'Ambrosio, Luca, von Bülach, in Bülach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Felder, Marvin Valentin, von Luzern, in Nottwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 22 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hauri, Laurin Cyril, von Hirschthal, in Thalheim an der Thur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 22 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Krähenmann, Guido, von Aadorf, in Eschenbach SG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 22 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Richard Philip, von Pfyn, in Jussy, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR01-1005271064, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Undrunk KLG (Undrunk SNC) (Undrunk SNC), in Kloten, CHE-175.975.245, c/o Luca D'Ambrosio, Hamelirainstrasse 15, 8302 Kloten, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
22.07.2021.
Zweck:
Handel, Import, Kauf und Verkauf von Getränken und Süssgetränken sowie Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland auf eigene und fremde Rechnung beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Eingetragene Personen:
D'Ambrosio, Luca, von Bülach, in Bülach, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pizzolotto, Giancarlo Bernardino, von Dielsdorf, in Kloten, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3519901, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Swissbreeze GmbH(Swissbreeze Sàrl) (Swissbreeze Sagl) (Swissbreeze Ltd liab. Co), in Winterthur, CHE-419.678.531, Schlossackerstrasse 36, 8404 Winterthur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.05.2017.
Zweck:
Produktion und Handel mit Waren aus dem Bereich Konsumgüter sowie Betrieb eines Onlineshops. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 03.05.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Krähenmann, Moritz, von Aadorf, in Winterthur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 116 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
D'Ambrosio, Luca, von Bülach, in Bülach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Felder, Marvin Valentin, von Luzern, in Nottwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 22 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hauri, Laurin Cyril, von Hirschthal, in Thalheim an der Thur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 22 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Krähenmann, Guido, von Aadorf, in Eschenbach SG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 22 Stammanteilen zu je CHF 100.00.