Reports for Lukas Dambach
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Lukas Dambach
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006059071, Commercial Registry Office Valais, (600)
Dambach Baumanagement GmbH, in Saas-Fee, CHE-114.803.336, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2018, Publ. 4082329).
Statutenänderung:
04.06.2024.
Sitz neu:
Steg-Hohtenn.
Domizil neu:
Blattjiweg 16, 3940 Steg VS.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dambach, Lukas, von Zürich, in Steg-Hohtenn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Saas-Fee].
Publication number: 4082329, Commercial Registry Office Valais, (600)
Eskimos Homes GmbH, in Saas-Fee, CHE-114.803.336, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2017, Publ. 3484781).
Statutenänderung:
22.02.2018.
Firma neu:
Dambach Baumanagement GmbH.
Domizil neu:
Hanniggasse 4, 3906 Saas-Fee.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Führung eines Bauleitungs- und Planungsbüros. Erbringung von Bauleitungs- und Architekturdienstleistungen jeglicher Art, wozu die Planung und Realisierung von Neu- und Umbauprojekten, die Bauherrenbetreuung, die Bauherrenvertretung, die Bauherrenberatung, das Projektmanagement, die Projektsteuerung, die Projektentwicklung die Bauleitung und die Devisierung gehört. Kann Urheberrechte, Patente, Lizenzen, Marken und andere Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten und verkaufen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, ferner alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und vermitteln, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haselbach, Sandra, von Altstätten, in Saas Fee, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dambach, Lukas, von Zürich, in Saas-Fee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.