Reports for Peter Dätwyler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Peter Dätwyler
Newest SOGC notifications: Peter Dätwyler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005301843, Commercial Registry Office Berne, (36)
DI Projekt AG, in Bleienbach, CHE-114.891.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2016, Publ. 3041497).
Statutenänderung:
17.09.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Systemen für die Bedruckung von bahnförmigen Materialien und dekorativen Oberflächen sowie für den Verpackungsdruck. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dätwyler, Peter, von Staffelbach, in Ennetbürgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Langenthal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gantner, Simon, von Grabs, in Madiswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Jegenstorf].
Publication number: HR02-1004935133, Commercial Registry Office Berne, (36)
Daetwyler Global Tec Holding AG, in Bleienbach, CHE-102.582.476, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2019, Publ. 1004643649).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurt, Hans Ulrich, von Walliswil bei Wangen, in Kriegstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dätwyler, Peter, von Staffelbach, in Ennetbürgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brudermann, Hans Jörg, von Rumisberg, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hess, Mark, von Solothurn und Wald (ZH), in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR01-1004734611, Commercial Registry Office Berne, (36)
YETIFLYERS GmbH, in Bleienbach, CHE-437.736.327, Flugplatz, 3368 Bleienbach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.10.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Renovation, das Halten und den Betrieb eines Pilatus-Porter PC 6 Flugzeuges. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern und zu erleichtern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 03.10.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Roos, Beat, von Schüpfheim, in Neuenegg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Dätwyler, Peter, von Staffelbach, in Ennetbürgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Geissmann, Daniel, von Mettauertal, in Adligenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.