Reports for Alois Dähler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alois Dähler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005335168, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Alois Dähler Liegenschaftenvermittlung GmbH, in Raperswilen, CHE-234.225.644, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2011, S.0, Publ. 6239856).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dähler, Alois, von Appenzell, in Raperswilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erbengemeinschaft Alois Albert Dähler, bestehend aus: Jessica Daniela Dähler, von Appenzell AI, in Berlingen, Alois Yves Dähler, von Appenzell AI, in Wäldi, Christian Hermann Dähler, von Appenzell AI, in Fruthwilen und Yves Peter Dähler, von Appenzell, in Raperswilen, Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Menzi, Hugo, von Glarus Nord, in Frauenfeld, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6239856, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Alois Dähler Liegenschaftenvermittlung GmbH, in Raperswilen, CH-440.4.025.247-1, Eichhof 1, 8558 Raperswilen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.07.2011.
Zweck:
Liegenschaftenvermittlung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 50'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 01.07.2011 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Dähler, Alois, von Appenzell, in Raperswilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 3055278, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Dähler Agro AG, in Salenstein, CH-440.3.000.849-6, Handel mit und Import von Gütern aller Art, inbesondere tropische Agrarprodukte usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 27.10.2003, S. 11, Publ. 1231796).
Statutenänderung:
4.10.2005.
Zweck neu:
Bewirtschaftung von Landwirtschaftsbetrieben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im Inland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie landwirtschaftliche Betriebe kaufen und verkaufen.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.--.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sostra Treuhand- und Verwaltungs AG, in Winterthur, Revisionsstelle;
Dähler, Alois, von Appenzell, in Raperswilen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dähler, Marius, von Appenzell, in Canavieiras (Brasilien), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dähler, Hermann, von Appenzell, in Fruthwilen (Salenstein), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
H. Kuhn, Buchhaltungen, in Winterthur, Revisionsstelle.