Reports for Bruno Cugis
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Bruno Cugis
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005949575, Commercial Registry Office Berne, (36)
CUGIS Ingenieure GmbH, in Muri bei Bern, CHE-113.315.235, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 07.12.2015, Publ. 2522381).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cugis, Bruno, von Muri bei Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Zulic, Haris, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Gümligen (Muri bei Bern), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Delaquis, Anita, von Rechthalten, in Gümligen (Muri bei Bern), mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: HR02-1005869670, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
iMMOSTORE services & design GmbH, in Solothurn, CHE-114.329.346, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2022, Publ. 1005595708).
Statutenänderung:
19.10.2023.
Zweck neu:
Kauf, Verkauf und Vermittlung von Liegenschaften und Rechte an solchen, Handel mit und Erwerb von Vermögenswerten aller Art, Erstellen von Bauten auf eigene oder fremde Rechnung, Verwaltung von Liegenschaften, Vermittlung von Versicherungen und Hypotheken, Führung von Bautreuhandschaften, Durchführung von Finanzierungen sowie Erstellen von Gutachten, Erbringung von planerischen und ausführenden Tätigkeiten in der Raumgestaltung und Innenarchitektur von Objekten aller Art. Kann im ln- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an deren Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
D'Amato, Sabina, italienische Staatsangehörige, in Selzach, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Cugis, Bruno, von Muri bei Bern, in Muri bei Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
D'Amato, Fedele, italienischer Staatsangehöriger, in Selzach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Zulic, Haris, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Muri bei Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2522381, Commercial Registry Office Berne, (36)
CUGIS Ingenieure GmbH, in Muri bei Bern, CHE-113.315.235, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2009, Publ. 4812404).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietrich, Roger, von Köniz, in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cugis, Bruno, von Muri bei Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: italienischer Staatsangehöriger, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].