Reports for Jacques Cotting
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jacques Cotting
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6754344, Commercial Registry Office Valais, (621)
Société Electrique du Bas-Valais SA (SEBV), à Vouvry, CH-621.3.001.069-7, société anonyme (No. FOSC 59 du 23.03.2012, Publ. 6607930).
Modification des statuts:
22.06.2012.
Fusion:
reprise des actifs et passifs de la société 'Société électrique de Champéry - Val-d'Illiez SA', à Champéry (CH-621.3.007.231-3), selon contrat de fusion du 22.06.2012 et bilan au 01.01.2012, présentant des actifs de CHF 30'191'000.00, des passifs envers les tiers de CHF 25'293'000.00, soit un actif net de CHF 4'898'000.00, contre attribution aux actionnaires de la société transférante de 4'898 actions de CHF 1'000.00 chacune. Capital-actions augmenté de CHF 4'898'000.00 par suite de fusion.
Nouvelle raison sociale:
Bas-Valais Energie SA.
Nouvelle adresse:
Avenue de Savoie 25, 1896 Vouvry.
Nouveau capital-actions:
CHF 19'898'000.00 [précédemment: CHF 15'000'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 19'898'000.00 [précédemment: CHF 15'000'000.00].
Nouvelles actions:
19'898 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts. [précédemment: 15'000 actions nominatives de CHF 1'000.00].
Nouveaux faits qualifiés:
[biffé: Abrogation de la clause d'apport].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fracheboud, Claude, de Vionnaz, à Vionnaz, administrateur, sans droit de signature;
Grept, Maurice, de Port-Valais, à Port-Valais, administrateur, sans droit de signature;
Picon née Furrer, Margrit, de Port-Valais, à Les Evouettes (Port-Valais), administratrice, sans droit de signature;
Cotting, Jacques, de St. Ursen, à Le Mouret, administrateur, sans droit de signature;
Duchoud, Bertrand, de Saint-Gingolph, à Saint-Gingolph, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Oberson, Pierre, de Vuisternens-devant-Romont, à Fribourg, administrateur, avec signature collective à deux;
Maret, Marianne, de Bagnes, à Troistorrents, administratrice, sans droit de signature;
Ernst & Young SA (CH-550.0.139.941-8), à Lausanne, organe de révision [précédemment: Ernst & Young SA].
Publication number: 4021856, Commercial Registry Office Valais
Sochinaz, Société chimique de Vionnaz SA, à Vionnaz, CH-621.3.001.099-9, fabrication de produits chimiques, etc... (FOSC no 171 du 05.09.2005, p. 18, publ. 3002778).
Personne et signature radiée:
Cotting, Jacques, de St. Ursen, à Bonnefontaine (Le Mouret), administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne:
Dr Besançon, Frédéric, de Eclagnens, à Ollon, administrateur, avec signature collective à deux.
Publication number: 3695568, Commercial Registry Office Valais
Société Electrique du Bas-Valais (SEBV), à Vouvry, CH-621.3.001.069-7, produire et distribuer l'électricité pour tous usages, essentiellement dans la région du Bas-Valais, société anonyme (FOSC no 152 du 09.08.2005, p. 14, publ. 2967046).
Personnes et signatures radiées:
Chaudet, Marc-Henri, de Corsier-sur-Vevey, à Rivaz, vice-président, sans droit de signature;
Freimüller, Rémy, de Humlikon, à Bussigny-près-Lausanne, directeur, avec signature collective à deux;
Métrailler, Laurent, de Salins, à Collombey-Muraz, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Veuthey, Alphonse-Marie, de Vionnaz, à Vionnaz, vice-président, sans droit de signature [précédemment: administrateur];
Cotting, Jacques, de St. Ursen, à Le Mouret, administrateur, sans droit de signature;
Granger, Josiane, de Troistorrents, à Collombey-Muraz, administratrice, sans droit de signature.