Reports for Antonio Costanzo
Mandates
Results for the name Antonio Costanzo
Holdings
Newest SOGC notifications: Antonio Costanzo
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006050561, Commercial Registry Office Zurich, (20)
European Dermatology Forum, in Zürich, CHE-419.206.511, Verein (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2023, Publ. 1005673682).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richard, Marie-Aleth, französische Staatsangehörige, in Marseille (FR), Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes, Generalsekretärin, mit Einzelunterschrift];
Schön, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Bovenden (DE), Vizepräsident des Vorstandes, Generalsekretär, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Costanzo, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005673682, Commercial Registry Office Zurich, (20)
European Dermatology Forum, in Zürich, CHE-419.206.511, Verein (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2022, Publ. 1005434222).
Statutenänderung:
20.01.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Costanzo, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rom (IT), Vizepräsident des Vorstandes, Generalsekretär, mit Einzelunterschrift];
Richard, Marie-Aleth, französische Staatsangehörige, in Marseille (FR), Vizepräsidentin des Vorstandes, Generalsekretärin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Einzelunterschrift];
Navarini, Alexander, von Oberrohrdorf, in Reinach (BL), Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Reynolds, Nicholas, britischer Staatsangehöriger, in Newcastle (GB), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Abea, Nadine-Estelle, von St. Gallen, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005434222, Commercial Registry Office Zurich, (20)
European Dermatology Forum, in Zürich, CHE-419.206.511, Verein (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2021, Publ. 1005140520).
Statutenänderung:
21.01.2022.
Domizil neu:
c/o Dermatologische Klinik, Universitätsspital Zürich, Rämistrasse 100, 8091 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kähäri, Veli Matti, finnischer Staatsangehöriger, in Turku (FI), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reynolds, Nicholas, britischer Staatsangehöriger, in Newcastle (GB), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, Generalsektretär, mit Einzelunterschrift];
Costanzo, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), Vizepräsident des Vorstandes, Generalsekretär, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Enk, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Enerbäck, Charlotta, schwedische Staatsangehörige, in Linköping (SE), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.