Reports for Lorenzo Corsini
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Lorenzo Corsini
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005596595, Commercial Registry Office Zug, (170)
Cyberhorses AG (Cyberhorses SA) (Cyberhorses Ltd), in Baar, CHE-291.152.633, Zugerstrasse 72, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.10.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Vermarktung und Lizenzierung von Software sowie die Erbringung von Nebendienstleistungen, IT-Security Consulting und Managed Services. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. Die Gründerversammlung hat mit Beschluss vom 24.10.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Canestrelli, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Corsini, Lorenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baker Tilly OBT AG (CHE-109.555.641), in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005564702, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Corsec Maritime GmbH, in Zürich, CHE-209.575.348, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2021, Publ. 1005075738).
Firma neu:
Corsec Maritime GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Corsec Maritime Sàrl en liquidation) (Corsec Maritime Sagl in liquidazione) (Corsec Maritime Ltd liab Co in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.09.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Corsini, Lorenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005531673, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pilatum IT Security Services GmbH, in Illnau-Effretikon, CHE-306.589.975, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2022, Publ. 1005468345).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Crouquet, Guillaume Franz, belgischer Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Corsini, Lorenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00].