Reports for Vincenzo Condoleo
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Vincenzo Condoleo
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006108050, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Schüpfer & Debon Stuckwerk AG, in Kriens, CHE-337.699.393, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204697).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Condoleo, Domenico, von Schlieren, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Condoleo, Vincenzo, von Schlieren, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005245086, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Convitech GmbH, in Küssnacht (SZ), CHE-374.358.683, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2017, Publ. 3913417).
Statutenänderung:
05.07.2021.
Firma neu:
coimpex GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Import, Export, Handel und Verkauf von kosmetischen Produkten und Ölen und Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Condoleo, Vincenzo, von Schlieren, in Regensdorf, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004755282, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
P. Sorrentino AG, in Ebikon, CHE-103.310.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2019, Publ. 1004693833).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Condoleo, Vincenzo, von Schlieren, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Colombo, Guido Hans, von Meilen, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.