Reports for Lucien Combaz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Lucien Combaz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004890042, Commercial Registry Office Valais, (626)
Nascatech Sàrl, à Sion, CHE-160.223.596, société à responsabilité limitée (No. FOSC 163 du 26.08.2019, Publ. 1004702796).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Combaz, Lucien, de Evolène, à Sion, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Dirren, François, de Crans-Montana, à Vex, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 7 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00];
Debons, Nicolas, de Savièse, à Savièse, associé, avec signature individuelle, pour 7 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00];
Dirren, Anne Laure, de Crans-Montana, à Sion, associée, avec signature individuelle, pour 6 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associée, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00].
Publication number: HR01-1004702796, Commercial Registry Office Valais, (626)
Nascatech Sàrl, à Sion, CHE-160.223.596, Avenue de Pratifori 15, 1950 Sion, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
19.08.2019.
But:
L'accompagnement, le développement et la mise en œuvre de projets, le développement et la commercialisation, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, de produits, stratégies et projets dans les domaines de la mobilité, de l'énergie, du territoire, du développement durable et des nouvelles technologies, le conseil en mobilité et sécurité routière, l'élaboration de plans de mobilité d'entreprises et de collectivités, l'accompagnement et le conseil des maîtres d'ouvrage publics et privés dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques, stratégies et projets de mobilité, d'urbanisme, d'énergie, de développement territorial et d'environnement, l'accompagnement de projets de design social et de démarches participatives (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Dirren, François, de Crans-Montana, à Vex, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00;
Combaz, Lucien, de Evolène, à Sion, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00;
Debons, Nicolas, de Savièse, à Savièse, associé, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00;
Dirren, Anne Laure, de Crans-Montana, à Sion, associée, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00. Selon déclaration du 19.08.2019, il est renoncé à un contrôle restreint.
Publication number: HR02-1004534700, Commercial Registry Office Valais
BUREAU DE TRAVAUX ET D'ETUDES EN ENVIRONNEMENT - BTEE SA, à Sembrancher, CHE-114.294.067, société anonyme (No. FOSC 211 du 31.10.2017, Publ. 3841301).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Combaz, Lucien, de Evolène et Sion, à Sion, directeur, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Glorieux, Michel Curt, de Schaffhausen, à Saint-Julien en Genevois (FR), directeur, avec signature individuelle.