Reports for Grégory Clivaz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Grégory Clivaz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005866037, Commercial Registry Office Valais, (626)
Lizerne et Morge SA, à Sion, CHE-105.842.567, société anonyme (No. FOSC 32 du 15.02.2023, Publ. 1005679422).
Modification des statuts:
25.08.2023.
Nouvelle traduction de la raison:
(Lizerne et Morge AG) (Lizerne et Morge Ltd).
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: par écrit (lettre) ou par voie électronique (fax ou email) ou, si l'adresse d'un actionnaire n'est pas connue, par insertion dans la FOSC. Clause d'arbitrage;
pour les détails, voir les statuts.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Clivaz, Grégory, de Crans-Montana, à Sion, avec procuration collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Berclaz, Marc André, de Crans-Montana, à Sierre, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: Berclaz, Marc-André, administrateur, sans droit de signature];
Maret, Stéphane René, de Val de Bagnes, à Fully, administrateur, sans droit de signature;
Léger, Eric, de Savièse, à Sion, avec procuration collective à deux. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Publication number: HR02-1005193285, Commercial Registry Office Valais, (626)
Lizerne et Morge SA, à Sion, CHE-105.842.567, société anonyme (No. FOSC 140 du 23.07.2019, Publ. 1004682487).
Modification des statuts:
27.08.2020.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: par lettre recommandée.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Antille, Nicolas, de Sierre et Anniviers, à Veyras, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Chappot , Florian, de Charrat, à Sion, administrateur, sans droit de signature;
Perraudin, Maurice, de Bagnes, à Saint-Léonard, avec procuration collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Marra, Sylvia, de Martigny, à Martigny, vice-présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Zermatt, administratrice, sans droit de signature];
Berclaz, Marc-André, de Crans-Montana, à Sierre, administrateur, sans droit de signature;
Volpi Fournier, Marylène, de Mont-Noble, à Sion, administratrice, sans droit de signature;
Clivaz, Grégory, de Crans-Montana, à Sion, avec procuration collective à deux. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].