Reports for Yves Clerc
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Yves Clerc
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005653952, Commercial Registry Office Zug, (170)
Emsig AG, in Risch, CHE-102.799.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2020, Publ. 1005026617).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutzer, Adelheid, von Küssnacht SZ, in Steinerberg, Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clerc, Yves, von Rothenburg, in Sins, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bangkok (TH)];
Clerc, Irene, von Hünenberg, in Sins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bangkok (TH)].
Publication number: HR02-1005026617, Commercial Registry Office Zug, (170)
Emsig AG, in Risch, CHE-102.799.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2016, S.0, Publ. 2776135).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clerc, Yves, von Rothenburg, in Bangkok (TH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kuala Lumpur (MY)];
Clerc, Irene, von Hünenberg, in Bangkok (TH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kuala Lumpur (MY)].
Publication number: 2776135, Commercial Registry Office Zug, (170)
Emsig AG, in Risch, CHE-102.799.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2015, Publ. 2147041).
Statutenänderung:
17.03.2016.
Domizil neu:
Birkenstrasse 49, 6343 Rotkreuz.
Aktienkapital neu:
CHF 130'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 130'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
130 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 17.03.2016 werden 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet. Gleichzeitig werden 130 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clerc, Yves, von Rothenburg, in Kuala Lumpur (MY), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Subang Jaya (MY)];
Clerc, Irene, von Hünenberg, in Kuala Lumpur (MY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug];
Stutzer, Adelheid, von Küssnacht SZ, in Steinerberg, Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktorin mit Kollektivunterschrift zu zweien].