Reports for Christopher Richard Clarke
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christopher Richard Clarke
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1667117, Commercial Registry Office Berne, (36)
Garage Clarke AG, in Wimmis, CHE-101.913.725, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2013, Publ. 992085).
Domizil neu:
Herrenmattestrasse 1A, 3752 Wimmis, [behördliche Umadressierung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clarke, Christopher Richard, von Blumenstein, in Uttigen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6780080, Commercial Registry Office Berne, (36)
Garage Strauss AG, in Wimmis, CH-092.3.000.471-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2011, Publ. 6299556).
Statutenänderung:
17.07.2012.
Firma neu:
Garage Clarke AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clarke, Christopher Richard, von Blumenstein, in Uttigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Clarke, Christopher];
Scheidegger, Ulrich Jakob, von Trub, in Schwarzenegg (Unterlangenegg), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Scheidegger, Ulrich].
Publication number: 6257278, Commercial Registry Office Berne, (36)
Garage Strauss AG, in Wimmis, CH-092.3.000.471-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2011, S. 0, Publ. 6211670).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strauss, Ernst, von Oberstocken, in Spiez, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clarke, Christopher, von Blumenstein, in Uttigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheidegger, Ulrich, von Trub, in Schwarzenegg (Oberlangenegg), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böhlen, Fritz, von Amsoldingen, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Dreyer, Rolf, von Trub, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Gerber, Urs, von Röthenbach im Emmental, in Weissenburg (Därstetten), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.