Reports for Julien Etienne Clapasson
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Julien Etienne Clapasson
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005198542, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
4sure AG, in Basel, CHE-193.035.529, Steinengraben 81, 4051 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.05.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Beratungen und anderen Dienstleistungen in den Bereichen Informatik und Telekommunikation (ICT), Energiewirtschaft und Unternehmensführung, den Handel mit Hard- und Software sowie die Softwareentwicklung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 05.05.2021 erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Thommen, Mark Stephan, von Arisdorf, in Münchenstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clapasson, Julien Etienne, von Sion, in Nusshof, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005037194, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Tineo AG, in Münchenstein, CHE-101.154.072, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2020, Publ. 1004932015).
Statutenänderung:
30.10.2020. 16.11.2020.
Firma neu:
Netrics Basel AG, Münchenstein.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Netrics Basel SA, Münchenstein) (Netrics Basel Ltd., Münchenstein).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buser, Stefan Peter, von Erlinsbach (SO), in Unterengstringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holzmann, Daniel, von Buchrain, in Ebikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Padrutt, Christian, von Arosa, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clapasson, Julien, von Sion, in Nusshof, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Pascal, von Oberegg, in Lüscherz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siber, Michael, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kocher, Pascal, von Worben, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hohermuth, Erich, von Oberdorf (SO), in Solothurn, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mangold, Philipp, von Oberwil (BL), in Witterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004611777, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Tineo AG, in Münchenstein, CHE-101.154.072, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2019, Publ. 1004556505).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clapasson, Julien, von Sion, in Nusshof, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.