Reports for Fabio Cirillo
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Fabio Cirillo
Newest SOGC notifications: Fabio Cirillo
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005887709, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Holosity GmbH, in Ormalingen, CHE-280.513.448, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2021, Publ. 1005119103).
Firma neu:
Holosity GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse:, Zwischbachweg 14, 4466 Ormalingen. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.11.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cirillo, Fabio, von Winterthur, in Ormalingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005382281, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
BioInitials AG, in Biel-Benken, CHE-148.156.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2021, Publ. 1005258679).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cirillo, Fabio, von Winterthur, in Ormalingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stübinger, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005346609, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
CODONIS GmbH, in Allschwil, CHE-316.119.424, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2021, Publ. 1005121314).
Statutenänderung:
22.11.2021.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.35 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 22.11.2021 und Bilanz per 30.06.2021 mit Aktiven von CHF 219'989.85 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 42'394.35 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'000'035 Namenaktien zu CHF 0.01.
Firma neu:
CODONIS AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(CODONIS SA) (CODONIS Ltd).
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.35 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.35.
Aktien neu:
10'000'035 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. Bei der Kapitalerhöhung vom 22.11.2021 wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 77'778.05 umgewandelt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.11.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre oder Nutzniesser erfolgen in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cirillo, Fabio, von Winterthur, in Ormalingen, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dr. Stübinger, Stefan Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wild, Tobias, von Glarus Süd, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Codoni, Susanne, von Blenio, in Allschwil, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Linder Lovis, Marlène, von Linden, in Porrentruy, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].