Reports for Urs Beat Christen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Beat Christen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005545459, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pioneer Asset Management AG, in Zürich, CHE-103.920.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2022, Publ. 1005528764).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Urs, von Rüegsau, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004539273, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Swisscanto Sammelstiftung der Kantonalbanken, in Basel, CHE-109.633.927, Stiftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2018, Publ. 1004520007).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schläpfer, Alfred, von Wald AR, in Teufen AR, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Urs Beat, von Rüegsau, in Rudolfstetten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5850776, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Finacon H. Belz AG, bisher in Frauenfeld, CH-440.3.005.667-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2006, S. 12, Publ. 3571828).
Statutenänderung:
23.08.2010.
Firma neu:
AKB Finacon AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Bleicherweg 18, 8002 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung, Beratung und Betreuung von Vermögen und Vermögenswerten sowie die Finanz- und Unternehmensberatung und Finanzplanung für in- und ausländische, natürliche und juristische Personen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 250'000.00.
Liberierung:
CHF 250'000.00.
Aktien:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 28.06.1991 und Übernahmebilanz per 31.12.1990 das Geschäft der bisherigen Einzelfirma Heinz Belz, Frauenfeld, mit Aktiven und Passiven zum Übernahmepreis von CHF 102'723.88, wovon CHF 100'000.-- auf das Grundkapital angerechnet werden.].Publikationsorgan: SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frischknecht, Konrad, von Heiden, in Weinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweiss, Regina, von Bussnang, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosisio, Urs, von Unterengstringen, in Hägglingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Bolleter, Dr. Walter, von Zürich, in Aarau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Christen, Urs, von Rüegsau, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher).