Reports for Markus Christen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Christen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004667553, Commercial Registry Office Zug, (170)
Elektro Küng AG, in Steinhausen, CHE-106.911.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 05.10.2015, S.0, Publ. 2406883).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landert, Hugo, von Eglisau, in Greppen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Markus, von Wolfenschiessen, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnos, Beat Paul, von Altdorf (UR), in Arth, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gnos, Barbara Karin, von Altdorf (UR), in Arth, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2406883, Commercial Registry Office Zug, (170)
Elektro Küng AG, in Steinhausen, CHE-106.911.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2014, Publ. 1684709).
Statutenänderung:
22.09.2015.
Zweck neu:
Erstellung von elektrischen Einrichtungen und Telefonanlagen sowie Handel mit elektrischen Apparaten und Materialien aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Aktien neu:
150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landert, Hugo, von Eglisau, in Greppen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Christen, Markus, von Wolfenschiessen, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Gnos, Beat Paul, von Altdorf UR, in Arth, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amadeo Wirtschaftsprüfung AG (CHE-103.996.490), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Amadeo Wirtschaftsprüfung AG (CH-170.3.002.569-2)].
Publication number: 4330128, Commercial Registry Office Zug, (170)
Josef Küng AG, in Steinhausen, CH-170.3.003.295-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.1999, S. 1094).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küng, Josef, von Auw, in Steinhausen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landert, Hugo, von Eglisau, in Greppen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Christen, Markus, von Wolfenschiessen, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Amadeo Wirtschaftsprüfung AG (CH-170.3.002.569-2), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Amadeo Wirtschaftsprüfung AG].