Reports for Herbert Christen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Herbert Christen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005676349, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
SWISS KRONO Tec AG, in Luzern, CHE-103.864.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2021, Publ. 1005337810).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Herbert, von Dürrenroth, in Seengen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stebler, Beat Christian, von Nunningen, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Arlesheim];
Kernmayer, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005007765, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
SWISS KRONO Tec AG, in Luzern, CHE-103.864.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2019, Publ. 1004785099).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Tippelskirch, Max, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Herbert, von Dürrenroth, in Seengen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Volles, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Steinhausen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1004943464, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Verein Senke Schweizer Holz SSH, in Sursee, CHE-142.563.278, Verein (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2019, Publ. 1004656759).
Statutenänderung:
08.04.2016. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Herbert, von Dürrenroth, in Seengen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isenegger, Bernhard, von Inwil, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Ulrich, von Romoos und Luzern, in Buchrain, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braun, Roger, von Münchwilen (TG), in Willisau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oggier Dudan, Jacqueline, von Varen, in Neuchâtel, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.