Reports for Chien An Chou
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Chien An Chou
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005297166, Commercial Registry Office Berne, (36)
monika reusser personal ag, in Thun, CHE-113.676.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004530594).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reusser Chou, Monika, von Heiligenschwendi, in Thun, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Reusser, Monika, in Steffisburg, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Chou, Chien An, von Heimberg, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1342465, Commercial Registry Office Berne, (36)
Restaurant zum Tempel AG, in Thun, CHE-108.748.195, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2011, Publ. 6282602).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chou, Chien An, von Heimberg, in Steffisburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarzer, Rolf Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Thun, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ulbrich, Asoll, deutsche Staatsangehörige, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6282602, Commercial Registry Office Berne, (36)
Restaurant zum Tempel AG, in Thun, CH-092.3.014.392-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2008, S. 4, Publ. 4275346).
Statutenänderung:
09.05.2011.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Restaurants. Sie kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere sich an weiteren Unternehmen im In- und Ausland zu beteiligen und Grundeigentum zu erwerben, zu belasten und zu veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 09.05.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barben, Hans-Ulrich, von Spiez, in Thun, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Heinrich, von Affoltern im Emmental, in Heimberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lamprian, Klaus, von Horw, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
T & R AG, in Muri bei Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chou, Chien An, von Heimberg, in Steffisburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.