Reports for Andrei Chirkunov
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Andrei Chirkunov
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005475004, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GoOn International GmbH, in Dübendorf, CHE-357.059.386, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2017, Publ. 3892731).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chirkunov, Andrei, von Maur, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Busslinger, Remo, von Baden, in Zollikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 4324835, Commercial Registry Office Zug, (170)
Norpexal Holding SA, in Steinhausen, CHE-102.047.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2018, Publ. 4148663).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brügger, Andreas Georg, von Meiringen, in Zumikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chirkunov, Andrei, von Maur, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kats, Arkadii, russischer Staatsangehöriger, in Zug, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4190425, Commercial Registry Office Zug, (170)
Norpexal Supply Chain Participations GmbH, bisher in Fribourg, CHE-357.166.792, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2015, Publ. 2114425).
Statutenänderung:
20.02.2018.
Sitz neu:
Steinhausen.
Domizil neu:
c/o Norpexal Holding SA, Turmstrasse 28, 6312 Steinhausen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chirkunov, Andrei, von Maur, in Dübendorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Fällanden].