Reports for Nicolas Chevrier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Nicolas Chevrier
Holdings
Newest SOGC notifications: Nicolas Chevrier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005352547, Commercial Registry Office Valais, (626)
Trimatex SA, à Sion, CHE-114.433.512, société anonyme (No. FOSC 108 du 07.06.2016, p.0, Publ. 2875053).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Chevrier, Nicolas, de Sion et Saint-Martin VS, à Sion, administrateur, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Bitz, Daniel, de Mont-Noble, à Saint-Léonard, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature collective à deux].
Publication number: 2803727, Commercial Registry Office Valais, (626)
Trimatex SA, à Sion, CHE-114.433.512, société anonyme (No. FOSC 146 du 30.07.2008, p. 18, Publ. 4595972).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Quennoz, Jean-Marc, de Conthey, à Conthey, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Bitz, Daniel, de Mont-Noble, à Saint-Léonard, président, avec signature collective à deux [précédemment: de Nax, administrateur et secrétaire avec signature collective à deux];
Chevrier, Nicolas, de Sion et Saint-Martin VS, à Sion, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: à Bramois (Sion), administrateur avec signature collective à deux].
Publication number: 4908622, Commercial Registry Office Valais
LOCHER GILBERT SA, à Nendaz, CH-626.3.005.989-4, société anonyme (FOSC no 90 du 10.05.2001, p. 3534).
Modification des statuts:
18.02.2009.
Personne et signature radiée:
ECSA Fiduciaire SA, à Sion, organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
Locher, Gilbert, de Nendaz, à Haute-Nendaz (Nendaz), président, avec signature individuelle [précédemment: avec signature collective à deux];
Chevrier, Nicolas, de Sion et Saint-Martin VS, à Bramois (Sion), vice-président, avec signature individuelle [précédemment: avec signature collective à deux]. Selon déclaration du conseil d'administration du 18.02.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].