Reports for John Charles
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: John Charles
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005141009, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Direct Mail Company AG, in Basel, CHE-105.900.986, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2019, Publ. 1004788069).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der DMB Direct Mail Biel-Bienne AG, in Biel/Bienne (CHE-107.671.727) , gemäss Fusionsvertrag vom 16.03.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 641'911.42 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 491'912.78 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung der übernehmenden Gesellschaft vor. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hurni, Ulrich, von Fräschels, in Fräschels, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Charles, John, von Oberbüren, in Zuckenriet, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Dr. Oliver, von St. Ursen, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lang, Andreas Paul, von Pratteln, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luginbühl, Stefan, von Aeschi bei Spiez, in Aeschi bei Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schüpbach, Bernhard, von Landiswil, in Rumisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005134549, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Direct Mail Logistik AG, in Basel, CHE-105.841.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2019, Publ. 1004678950).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hurni, Ulrich, von Fräschels, in Fräschels, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Charles, John, von Oberbüren, in Zuckenriet, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Dr. Oliver, von St. Ursen, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lang, Andreas Paul, von Pratteln, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luginbühl, Stefan, von Aeschi bei Spiez, in Aeschi bei Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schüpbach, Bernhard, von Landiswil, in Rumisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004454614, Commercial Registry Office Berne, (36)
DMB Direct Mail Biel-Bienne AG, in Biel/Bienne, CHE-107.671.727, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2018, Publ. 4001593).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cortesi, Mario, von Diessenhofen, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Etienne Bittner, Marlise, von Tramelan, in Biel/Bienne, Delegierte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schüpbach, Bernhard, von Landiswil, in Rumisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
COT Treuhand AG (CHE-107.378.380), in Lyss, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hurni, Ulrich, von Fräschels, in Lugnorre (Mont-Vully), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Charles, John, von Oberbüren, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Oliver Dr., von St. Ursen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streicher & Brotschin Revision AG (CHE-114.014.919), in Basel, Revisionsstelle.