Reports for Pierre-André Champod
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Pierre-André Champod
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005556001, Commercial Registry Office Valais, (621)
Fondation François Fine, à Salvan, CHE-101.952.530, fondation (No. FOSC 93 du 16.05.2018, Publ. 4231809).
Nouvelle adresse:
Rue du Village 18, 1922 Les Granges (Salvan).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Décaillet, Jérôme, de Salvan, à Martigny, président, avec signature collective à deux;
Gross, Françoise, de Salvan, à Salvan, membre, secrétaire, avec signature collective à deux;
Champod, Pierre-André, de Bullet, à Salvan, membre, sans droit de signature;
Fournier, Dominique, de Salvan, à Salvan, membre, sans droit de signature;
Fournier, Pierre, de Salvan, à Salvan, membre, sans droit de signature;
Rosset, Pierre-Alain, de Montagny FR, à Salvan, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Blanchet, Julien, de Leytron, à Salvan, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux];
Fagherazzi, Michel, de Riddes, à Salvan, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Grillet, Marie-Pierre, de Collonge-Bellerive, à Salvan, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Publication number: 6392894, Commercial Registry Office Valais, (621)
Fondation François Fine, à Salvan, CH-621.7.001.732-5, fondation (No. FOSC 999 du 08.10.1988, p. 4102).
Modification de l'acte de fondation:
25.07.2011.
Nouvelle adresse:
L'Allée 42, Case postale 24, 1922 Salvan.
Nouvelle organisation:
conseil de fondation de 3 à 8 membres et, cas échéant, organe de révision. [biffé: conseil de fondation de 11 à 15 membres dont deux représentants du Conseil municipal de Salvan].Selon décision de l'autorité de surveillance du 25.07.2011, la fondation est dispensée de désigner un organe de révision.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Coquoz, Maurice, de Salvan, à Salvan, président, avec signature collective à deux avec le secrétaire;
Fournier, Aimé, de Salvan, à Salvan, vice-président, avec signature collective à deux avec le secrétaire;
Coquoz, André, de Salvan, à Salvan, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Décaillet, Jérôme, de Salvan, à Martigny, président, avec signature collective à deux;
Fournier, Jean-Marie, de Salvan, à Salvan, vice-président, avec signature collective à deux;
Dumoulin, Georges, de Attalens, à Salvan, membre et caissier, avec signature collective à deux;
Gross, Françoise, de Salvan, à Salvan, membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
Champod, Pierre-André, de Bullet, à Salvan, membre, sans droit de signature;
Fournier, Pierre, de Salvan, à Salvan, membre, sans droit de signature;
Fournier, Dominique, de Salvan, à Salvan, membre, sans droit de signature;
Rosset, Pierre-Alain, de Montagny FR, à Salvan, membre, sans droit de signature.